Powiązanie | Od | Do | Nazwa | KRS |
wspólnik | 02.07.2010 | | Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów "drywa" Andrzej, Maja I Damian Drywa | 0000359789_ |
wspólnik | 29.11.2005 | 06.07.2011 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "trójbet" | 0000186346_ |
organ nadzoru | 30.06.2011 | 08.02.2012 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "trójbet" | 0000186346_ |
reprezentacja | 02.07.2010 | | Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów "drywa" Andrzej, Maja I Damian Drywa | 0000359789_ |
reprezentacja | 29.01.2010 | 29.04.2010 | Stowarzyszenie Kaszubskich Motocyklistów "czarty" | 0000347771_ |
reprezentacja | 29.04.2010 | 08.05.2015 | Stowarzyszenie Kaszubskich Motocyklistów "czarty" | 0000347771_ |
reprezentacja | 30.06.2010 | 19.03.2012 | Gminny Klub Sportowy "sierakowice" | 0000060068_ |
reprezentacja | 29.11.2005 | 30.06.2011 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "trójbet" | 0000186346_ |
reprezentacja | 03.07.2020 | | Stowarzyszenie Kaszubskich Motocyklistów "czarty" | 0000347771_ |