Powiązanie | Od | Do | Nazwa | KRS |
wspólnik | 04.03.2002 | | Czerski,grabowski,strzeszyński,wójcik,j.zygmunt I R.zygmunt-Rzeczoznawcy Majątkowi | 0000096208_ |
organ nadzoru | 16.10.2009 | 03.10.2018 | Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych | 0000092801_ |
reprezentacja | 04.03.2002 | | Czerski,grabowski,strzeszyński,wójcik,j.zygmunt I R.zygmunt-Rzeczoznawcy Majątkowi | 0000096208_ |
reprezentacja | 10.08.2006 | 16.10.2009 | Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych | 0000092801_ |
reprezentacja | 03.10.2018 | 17.12.2021 | Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych | 0000092801_ |